SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN
Informe ejecutivo de SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINA SL | Secretario | 30/05/2024 | |
PROINA SL | Consejero | 30/05/2024 |
VINCULACIONES DE SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN
Empresa: PROINA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvargonzalez Figaredo Jorge
- Alvargonzalez Figaredo Jorge
- De Jove Sela Maria
- De Rato Y Figaredo Rodrigo
- Diaz-caneja Sela Barbara
- Diaz-caneja Sela Barbara
- Figaredo Alvargonzalez Francisco Javier
- Figaredo De La Mora Iñigo Ramon
- Figaredo Montoto Tomas
- Figaredo Perez Fernando Antonio
- Figaredo Pidal Alejandro
- Figaredo Rodrigañez Cristobal
- Najera-aleson Sela Javier
- Rato Figaredo Rodrigo
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Presidente
Secretario
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59512, I/A 20 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: PROINA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvargonzalez Figaredo Jorge
- Alvargonzalez Figaredo Romualdo
- De Jove Sela Maria
- De Rato Figaredo Maria De Los Angeles
- De Rato Y Figaredo Rodrigo
- Diaz-caneja Sela Barbara
- Figaredo Alvargonzalez Francisco Javier
- Figaredo De La Mora Iñigo Ramon
- Figaredo Montoto Tomas
- Figaredo Perez Fernando Antonio
- Figaredo Pidal Alejandro
- Figaredo Rodrigañez Cristobal
- Najera-aleson Sela Javier
- Rodriguez Ibran Javier
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Presidente
Secretario
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59512, I/A 20 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: PROINA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 175, S 8, H M 59512, I/A 17 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Empresa: PROINA SL
Secretario
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 175, S 8, H M 59512, I/A 16 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: PROINA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvargonzalez Figaredo Romualdo
- De Jove Sela Jose
- De Rato Figaredo Rodrigo
- Figaredo Alvargonzalez Francisco Javier
- Figaredo De La Mora Cesar
- Figaredo Montoto Tomas
- Figaredo Perez Fernando
- Figaredo Pidal Alejandro
- Figaredo Rodrigañez Cristobal
- Najera-aleson Sela Javier
- Rodriguez Ibran Javier
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 174, S 8, H M 59512, I/A 15 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: PROINA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvargonzalez Figaredo Romualdo
- De Jove Sela Jose
- De Rato Figaredo Rodrigo
- Figaredo Alvargonzalez Francisco Javier
- Figaredo De La Mora Inocencio
- Figaredo Montoto Blanca
- Figaredo Perez Fernando
- Figaredo Pidal Alejandro
- Figaredo Rodrigañez Cristobal
- Najera-aleson Sela Javier
- Rodriguez Ibran Javier
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 174, S 8, H M 59512, I/A 15 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: PROINA SL
Secretario
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 171, S 8, H M 59512, I/A 13 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Empresa: PROINA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvargonzalez Figaredo Romualdo
- De Jove Sela Jose
- De Rato Figaredo Rodrigo
- Figaredo Alvargonzalez Francisco Javier
- Figaredo De La Mora Inocencio
- Figaredo Montoto Blanca
- Figaredo Perez Fernando
- Figaredo Pidal Alejandro
- Figaredo Rodrigañez Cristobal
- Najera-aleson Sela Javier
- Rodriguez Ibran Javier
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Presidente
Secretario
- Sela Fernandez De Cordoba Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 170, S 8, H M 59512, I/A 12 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
Información de SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN
Mostramos los datos de SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELA FERNANDEZ DE CORDOBA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos