SEGURA VALDES ANGEL
Informe ejecutivo de SEGURA VALDES ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SEGURA VALDES ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISECA MARMOLES SL | Administrador Unico | 20/01/2016 | |
VALDES GUVENLI TAS SL | Socio Unico | 17/02/2012 |
VINCULACIONES DE SEGURA VALDES ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA VALDES ANGEL
Empresa: ROCAS Y TRAVERTINOS SL
Administrador Solidario
- Franco Prados Agustin
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 133, S 8, H AL 4797, I/A 23 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-04
Empresa: KALKER AY SL
Administrador Solidario
- Franco Prados Agustin
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 202, S 8, H AL 39930, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-04
Empresa: VALDES GUVENLI TAS SL
Administrador Unico
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 13, S 8, H AL 38435, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-04
Empresa: MISECA MARMOLES SL
Administrador Unico
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 49, S 8, H AL 30436, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-04
Empresa: KALKER AY SL
Administrador Solidario
- Franco Prados Agustin
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 202, S 8, H AL 39930, I/A 3 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-04
Empresa: ROCAS Y TRAVERTINOS SL
Administrador Solidario
- Franco Prados Agustin
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 132, S 8, H AL 4797, I/A 20 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-04
Empresa: KALKER AY SL
Administrador Solidario
- Franco Prados Agustin
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 201, S 8, H AL 39930, I/A 2 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-04
Miem.Com.Ej.
- Domenech Cruz Domingo
- Fernandez Domene Jose
- Martinez Almansa Juan
- Ortiz Torres Pedro
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 90, S 8, H AL 3072, I/A 19 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-04
Empresa: KALKER AY SL
Administrador Solidario
- Franco Prados Agustin
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 200, S 8, H AL 39930, I/A 1 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-04
Empresa: VALDES GUVENLI TAS SL
Administrador Unico
- Segura Valdes Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 11, S 8, H AL 38435, I/A 1 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-04
VER MAS ACTOS
Información de SEGURA VALDES ANGEL
Mostramos los datos de SEGURA VALDES ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA VALDES ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos