SEGURA TOMAS MERCEDES
Informe ejecutivo de SEGURA TOMAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGURA TOMAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARGILL AQUAFEED SPAIN SL | Consejero | 16/09/2015 |
VINCULACIONES DE SEGURA TOMAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA TOMAS MERCEDES
Empresa: CARGILL SOUTH AMERICAN HOLDINGS SL
REPR.143 RRM
- Segura Tomas Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46388 , F 143, S 8, H B 518381, I/A 11 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Empresa: CARGILL SOUTH AMERICAN HOLDINGS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segura Tomas Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46388 , F 139, S 8, H B 518381, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-08
Empresa: CARGILL AQUAFEED SPAIN SL
Consejero
- Mateo Alujas Jose Maria
- Ricardo Sola Tanca
- Robert Allan Heithoff
- Segura Tomas Mercedes
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44926 , F 176, S 8, H B 471539, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: CARGILL AQUAFEED SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segura Tomas Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44926 , F 176, S 8, H B 471539, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: CARGILL AQUAFEED SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segura Tomas Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44926 , F 172, S 8, H B 471539, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Información de SEGURA TOMAS MERCEDES
Mostramos los datos de SEGURA TOMAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA TOMAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos