SEGURA SALILLAS MARTA
Informe ejecutivo de SEGURA SALILLAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGURA SALILLAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASPEN PROJECT SL | Administrador Solidario | 30/05/2018 |
VINCULACIONES DE SEGURA SALILLAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA SALILLAS MARTA
Empresa: CASA KESSLER SL
Administrador Solidario
- Segura Salillas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44182 , F 6, S 8, H B 448864, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08
Empresa: ASPEN PROJECT SL
Administrador Solidario
- Lains Candeira Ysaura
- Segura Salillas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46279 , F 206, S 8, H B 515063, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: MINI MOON KIDS BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Asensi Ferrer Mireya
- Segura Salillas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44651 , F 57, S 8, H B 462395, I/A 2 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: MINI MOON KIDS BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Asensi Ferrer Mireya
- Segura Salillas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44651 , F 57, S 8, H B 462395, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Empresa: CASA KESSLER SL
Administrador Solidario
- Hannelore Kessler Veber
- Segura Salillas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44182 , F 6, S 8, H B 448864, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Información de SEGURA SALILLAS MARTA
Mostramos los datos de SEGURA SALILLAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA SALILLAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos