SEGURA ROS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SEGURA ROS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEGURA ROS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIVELLARTE REFORMES SL | Socio Unico | 06/03/2024 | |
L&S BOARDS SERVICES SL | Socio Unico | 22/06/2020 | |
L&S BOARDS SERVICES SL | Administrador Unico | 22/06/2020 | |
NIVELLARTE REFORMES SL | Administrador Unico | 13/05/2019 | |
NALUSEG SL | Apoderado | 11/07/2014 |
VINCULACIONES DE SEGURA ROS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA ROS JOSE MANUEL
Empresa: LS GLOBAL URBAN SL
Socio Único
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10099, L 7381, F 103, S 8, H V 169960, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-46
Empresa: L&S BOARDS SERVICES SL
Administrador Unico
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10831, L 8110, F 165, S 8, H V 193054, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-46
Empresa: L&S BOARDS SERVICES SL
Socio Único
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10831, L 8110, F 165, S 8, H V 193054, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-46
Empresa: LS GLOBAL URBAN SL
Administrador Unico
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10099, L 7381, F 103, S 8, H V 169960, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-46
Empresa: LS GLOBAL URBAN SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Perez Miguel Angel
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10099, L 7381, F 103, S 8, H V 169960, I/A 2 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-46
Empresa: LS GLOBAL URBAN SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Perez Miguel Angel
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10099, L 7381, F 100, S 8, H V 169960, I/A 1 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-46
Empresa: NALUSEG SL
Apoderado
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9404, L 6686, F 28, S 8, H V 146278, I/A 5 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-46
Empresa: NALUSEG SL
Administrador Unico
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9404, L 6686, F 28, S 8, H V 146278, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-46
Empresa: NALUSEG SL
Administrador Unico
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9404, L 6686, F 26, S 8, H V 146278, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
Empresa: NALUSEG SL
Socio Único
- Segura Ros Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9404, L 6686, F 26, S 8, H V 146278, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-46
Información de SEGURA ROS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SEGURA ROS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA ROS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos