SEGURA RODRIGUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de SEGURA RODRIGUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEGURA RODRIGUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARY ISLANDS REVOLUTIONS SL | Socio Unico | 20/03/2009 | |
CANARY ISLANDS REVOLUTIONS SL | Administrador Unico | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE SEGURA RODRIGUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA RODRIGUEZ MANUEL
Empresa: SEGURA SL
Administrador Mancomunado
- Segura Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336, L 1, F 205, S 8, H SE 11446, I/A 14 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-41
Empresa: ESPERANZA EXPLOTACION SL
Administrador Solidario
- Mancha Chia Carmen
- Segura Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 20, S 8, H SE 18284, I/A 4 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-41
Empresa: SEGURA Y MANCHA SL
Administrador Solidario
- Mancha Chia Carmen
- Segura Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1885 , F 101, S 8, H SE 16949,BIS , I/ 4 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-41
Empresa: CANARY ISLANDS REVOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Segura Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 143, S 8, H TF 37360, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-38
Empresa: CANARY ISLANDS REVOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Olivera Romero David Fernando
- Segura Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 143, S 8, H TF 37360, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-38
Empresa: CANARY ISLANDS REVOLUTIONS SL
Socio Único
- Segura Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 143, S 8, H TF 37360, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-38
Información de SEGURA RODRIGUEZ MANUEL
Mostramos los datos de SEGURA RODRIGUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA RODRIGUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos