SEGURA RODRIGUEZ JORGE
Informe ejecutivo de SEGURA RODRIGUEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEGURA RODRIGUEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERMES UNO RESIDENCIAL SA | Consejero | 18/09/2023 | |
ATENEA LIVING SA | Consejero | 18/09/2023 | |
IDS VALDEBEBAS PARQUE EMPRESARIAL SA | Consejero | 19/07/2022 | |
INMOBILIARIA DEL SUR SA | M.Comit.Aud | 27/06/2018 | |
IDS RESIDENCIAL LOS MONTEROS SA | Consejero | 06/07/2015 |
VINCULACIONES DE SEGURA RODRIGUEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA RODRIGUEZ JORGE
Empresa: INMOBILIARIA DEL SUR SA
Consejero
- Pumar Lopez Fernando
- Segura Rodriguez Jorge
Mbro.Cte.NyR
- Segura Rodriguez Jorge
Pr.C.Ret
- Segura Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 813, I/A 239 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
Empresa: ATENEA LIVING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7473 , F 85, S 8, H SE140933, I/A 1 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-41
Empresa: BERMES UNO RESIDENCIAL SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7473 , F 71, S 8, H SE140931, I/A 1 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-41
Empresa: IDS RESIDENCIAL LOS MONTEROS SA
Consejero
- BON NATURA SA
- Moya Yoldi Juan
- Pumar Lopez Francisco
- Pumar Lopez Ricardo
- Segura Rodriguez Jorge
- Yoldi Garcia Concepcion
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6542 , F 194, S 8, H SE105968, I/A 15 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-41
Empresa: INMOBILIARIA DEL SUR SA
Mbro.Cte.NyR
- Galan Gonzalez Jose Luis
- Segura Rodriguez Jorge
- Wergeland Brita Hektoen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051 , F 38, S 8, H SE 813, I/A 231 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-41
Empresa: INMOBILIARIA DEL SUR SA
Pr.C.Ret
- Segura Rodriguez Jorge
Pte.Comit.Au
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051 , F 38, S 8, H SE 813, I/A 231 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-41
Empresa: INMOBILIARIA DEL SUR SA
Pr.C.Ret
Pte.Comit.Au
- Segura Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051 , F 38, S 8, H SE 813, I/A 231 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-41
Empresa: INMOBILIARIA DEL SUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051 , F 37, S 8, H SE 813, I/A 230 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-41
Empresa: IDS VALDEBEBAS PARQUE EMPRESARIAL SA
Consejero
- De La Haza De Lara Alvaro
- Manzanares Abasolo Ana Maria
- Moya Yoldi Juan
- Pumar Lopez Francisco
- Pumar Lopez Ricardo
- Segura Rodriguez Jorge
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7145 , F 220, S 8, H SE132719, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-41
Empresa: AYESA INVERSIONES SL
Cons.Externo
- Benjumea Llorente Javier
- Segura Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6742 , F 202, S 8, H SE 16001, I/A 41 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-41
VER MAS ACTOS
Información de SEGURA RODRIGUEZ JORGE
Mostramos los datos de SEGURA RODRIGUEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA RODRIGUEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos