SEGURA ROCA PATRICIA MARIA
Informe ejecutivo de SEGURA ROCA PATRICIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGURA ROCA PATRICIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASGASA SERVICIOS FRIGORIFICOS SA | Presidente | 05/12/2023 | |
ASGASA SERVICIOS FRIGORIFICOS SA | Consejero | 05/12/2023 |
VINCULACIONES DE SEGURA ROCA PATRICIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA ROCA PATRICIA MARIA
Empresa: ASGASA SERVICIOS FRIGORIFICOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mendez Perez Encarnacion
- Perez Perez Jose Emilio
- Segura Roca Patricia Maria
Presidente
- Segura Roca Patricia Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 225, S 8, H M 71510, I/A 37 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: ASGASA SERVICIOS FRIGORIFICOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mendez Perez Encarnacion
- Perez Perez Jose Emilio
- Segura Roca Patricia Maria
Presidente
- Segura Roca Patricia Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 225, S 8, H M 71510, I/A 37 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: V SEGURA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Rodriguez Amalia
- Perez Perez Jose Emilio
- Segura Gomez Veremundo
- Segura Roca Patricia Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39677 , F 120, S 8, H M 71511, I/A C (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: ASGASA SERVICIOS FRIGORIFICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fleschner Segura Ricardo
- Perez Perez Jose Emilio
- Segura Gomez Veremundo
- Segura Roca Patricia Maria
Presidente
- Segura Roca Patricia Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 221, S 8, H M 71510, I/A 29 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: V SEGURA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Rodriguez Amalia
- Perez Perez Jose Emilio
- Segura Gomez Veremundo
- Segura Roca Patricia Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 93, S 8, H M 71511, I/A 19 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Información de SEGURA ROCA PATRICIA MARIA
Mostramos los datos de SEGURA ROCA PATRICIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA ROCA PATRICIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos