SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA
Informe ejecutivo de SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACIVRES SL | Administrador Unico | 12/01/2024 | |
MEDIAVILLA RESTAURACION Y FORMACION SL | Administrador Unico | 13/06/2023 |
VINCULACIONES DE SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA
Empresa: TACIVRES SL
Administrador Unico
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 216, S 8, H B 133733, I/A 18 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: TACIVRES SL
Administrador Unico
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 216, S 8, H B 133733, I/A 18 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Administrador Unico
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48823 , F 188, S 8, H B 597599, I/A 1 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
Empresa: GESTPOLLO SL
Liquidador
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 214, S 8, H B 304290, I/A 6 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Empresa: GESTPOLLO SL
Administrador Solidario
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Liquidador
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 214, S 8, H B 304290, I/A 6 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Empresa: TACIVRES SL
Administrador Unico
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 215, S 8, H B 133733, I/A 14 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: TACIVRES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 215, S 8, H B 133733, I/A 14 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: ALCALA RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Congost Colome Ana
- Segura Pesudo Alicia Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31227 , F 17, S 8, H B 191176, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA
Mostramos los datos de SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA PESUDO ALICIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos