SEGURA PALLARES FRANCESC
Informe ejecutivo de SEGURA PALLARES FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SEGURA PALLARES FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FSP GOLD SL | Socio Unico | 21/06/2023 | |
FSP GOLD SL | Administrador Unico | 21/06/2023 |
VINCULACIONES DE SEGURA PALLARES FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA PALLARES FRANCESC
Empresa: SOLCAM ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Segura Pallares Francesc
- Segura Pallares Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379 , F 25, S 8, H T 26396, I/A 7 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-43
Empresa: AEGIS TECHNOLOGIES & ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Segura Pallares Francesc
- Segura Pallares Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 46, S 8, H T 38322, I/A 5 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-43
Empresa: SEGURA INVERSIONS ENERGETIQUES SL
Administrador Solidario
- Segura Pallares Francesc
- Segura Pallares Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 104, S 8, H T 37327, I/A 3 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-43
Empresa: FSP GOLD SL
Administrador Unico
- Segura Pallares Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 70, S 8, H T 60575, I/A 1 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-43
Empresa: FSP GOLD SL
Socio Único
- Segura Pallares Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 70, S 8, H T 60575, I/A 1 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-43
Empresa: AEGIS TECHNOLOGIES & ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Segura Pallares Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 46, S 8, H T 38322, I/A 3 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-43
Empresa: SEGURA-PALLARES SL
Administrador Solidario
- Segura Pallares Francesc
- Segura Pallares Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 173, S 8, H T 23537, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-43
Empresa: SEGURA-GAVALDA SL
Administrador Solidario
- Segura Pallares Francesc
- Segura Pallares Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 172, S 8, H T 23537, I/A 2 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-43
Información de SEGURA PALLARES FRANCESC
Mostramos los datos de SEGURA PALLARES FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA PALLARES FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos