SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO
Informe ejecutivo de SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECOLECTAS DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 02/12/2021 | |
RECOLECTAS DEL MEDITERRANEO SL | Socio Unico | 02/12/2021 | |
INFORMATICA TORREVIEJA PEREZ MARTINEZ SL | Socio Unico | 31/07/2012 | |
INFORMATICA TORREVIEJA PEREZ MARTINEZ SL | Administrador Unico | 31/07/2012 |
VINCULACIONES DE SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO
Empresa: RECOLECTAS DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Segura Olmos Carlos Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 69, S 8, H A 177207, I/A 1 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-03
Empresa: RECOLECTAS DEL MEDITERRANEO SL
Socio Único
- Segura Olmos Carlos Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 69, S 8, H A 177207, I/A 1 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-03
Administrador Unico
- Segura Olmos Carlos Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 179, S 8, H A 68347, I/A 4 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-03
Socio Único
- Segura Olmos Carlos Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 179, S 8, H A 68347, I/A 4 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-03
Empresa: DISCOPARTICY SL
Administrador Unico
- Segura Olmos Carlos Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586 , F 223, S 8, H A 128996, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-03
Empresa: DISCOPARTICY SL
Administrador Unico
- Segura Olmos Carlos Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3586 , F 223, S 8, H A 128996, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-03
Información de SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO
Mostramos los datos de SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA OLMOS CARLOS BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos