SEGURA NAVARRETE LIDIA
Informe ejecutivo de SEGURA NAVARRETE LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGURA NAVARRETE LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERIEUR ET PLUS SL | Administrador Unico | 03/09/2019 |
VINCULACIONES DE SEGURA NAVARRETE LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA NAVARRETE LIDIA
Empresa: INTERIEUR ET PLUS SL
Administrador Unico
- Segura Navarrete Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 185, S 8, H A 131556, I/A 2 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-03
Empresa: INTERIEUR ET PLUS SL
Administrador Solidario
- Camarasa Frau Pablo Francisco
- Segura Navarrete Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 185, S 8, H A 131556, I/A 2 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-03
Empresa: DECOR DENIA SL
Administrador Unico
- Segura Navarrete Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 214, S 8, H A 155110, I/A 2 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-03
Empresa: DECOR DENIA SL
Administrador Unico
- Segura Navarrete Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 213, S 8, H A 155110, I/A 1 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-03
Empresa: INTERIEUR ET PLUS SL
Administrador Solidario
- Camarasa Frau Pablo Francisco
- Segura Navarrete Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 185, S 8, H A 131556, I/A 1 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-03
Información de SEGURA NAVARRETE LIDIA
Mostramos los datos de SEGURA NAVARRETE LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA NAVARRETE LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos