SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSERMAR 2011 SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2012 | |
SEMAR CONSTRUCCIONES 2011 SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2011 | |
SEGURA MARTINEZ CONTAINER SL | Administrador Unico | 25/05/2011 | |
SOLSEMAR MJ SL | Administrador Unico | 15/04/2011 |
VINCULACIONES DE SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO
Empresa: ANSERMAR 2011 SL
Administrador Mancomunado
- Segura Martinez Jose Antonio
- Segura Martinez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 208, S 8, H AL 38259, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-04
Empresa: SEMAR CONSTRUCCIONES 2011 SL
Administrador Mancomunado
- Segura Martinez Jose Antonio
- Segura Martinez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 10, S 8, H AL 38674, I/A 1 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-04
Empresa: SEGURA MARTINEZ CONTAINER SL
Administrador Unico
- Segura Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 664 , F 12, S 8, H AL 17542, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-04
Empresa: SOLSEMAR MJ SL
Administrador Unico
- Segura Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 76, S 8, H AL 37345, I/A 1 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-04
Información de SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA MARTINEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos