SEGURA GUILLEN DAVID
Informe ejecutivo de SEGURA GUILLEN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE SEGURA GUILLEN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA GUILLEN DAVID
Empresa: TYNGO MEDIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuquerella Gamboa Marcial
- Segura Guillen David
- Solis Graells Juan Antonio
Consejero
- Cuquerella Gamboa Marcial
- Segura Guillen David
- Solis Graells Juan Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30943 , F 43, S 8, H M 556965, I/A 6 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: TYNGO MEDIA SL
Apoderado
- Cuquerella Gamboa Marcial
- Segura Guillen David
- Solis Graells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30943 , F 42, S 8, H M 556965, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: TYNGO MEDIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuquerella Gamboa Marcial
- Segura Guillen David
- Solis Graells Juan Antonio
Consejero
- Cuquerella Gamboa Marcial
- Segura Guillen David
- Solis Graells Juan Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30943 , F 41, S 8, H M 556965, I/A 3 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15816 , F 207, S 8, H M 204903, I/A 34 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: REAL MEDIA SA
Consejero
- Segura Guillen David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15657 , F 168, S 8, H M 263710, I/A 11 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: OUTRIDER SL
Apoderado Mancomunado
- Segura Guillen David
Apoderado Solidario
- Segura Guillen David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12987 , F 183, S 8, H M 209350, I/A 15 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: OUTRIDER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Segura Guillen David
Consejero
- Segura Guillen David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12987 , F 183, S 8, H M 209350, I/A 15 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: REAL MEDIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Segura Guillen David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15657 , F 167, S 8, H M 263710, I/A 10 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Empresa: GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE SA
Apoderado
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15816 , F 203, S 8, H M 204903, I/A 28 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Empresa: GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15816 , F 203, S 8, H M 204903, I/A 28 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
VER MAS ACTOS
Información de SEGURA GUILLEN DAVID
Mostramos los datos de SEGURA GUILLEN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA GUILLEN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos