SEGURA FENOY FRANCISCO
Informe ejecutivo de SEGURA FENOY FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGURA FENOY FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEFE OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador | 20/01/2021 | |
MOTISEFE SL | Administrador Unico | 18/10/2012 | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE SEGURA FENOY FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA FENOY FRANCISCO
Empresa: SEFE OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador
- Segura Fenoy Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 170, S 8, H B 142066, I/A 6 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Empresa: MOTISEFE SL
Administrador Unico
- Segura Fenoy Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37985 , F 169, S 8, H B 314116, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: MOTISEFE SL
Administrador Unico
- Segura Fenoy Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37985 , F 168, S 8, H B 314116, I/A 2 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Información de SEGURA FENOY FRANCISCO
Mostramos los datos de SEGURA FENOY FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA FENOY FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos