SEGURA CABAÑERO CAROLINA
Informe ejecutivo de SEGURA CABAÑERO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGURA CABAÑERO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRIUM PROYECTOS SAGUNTINOS SL | Socio Unico | 30/12/2022 | |
ATRIUM PROYECTOS SAGUNTINOS SL | Administrador Unico | 13/06/2022 |
VINCULACIONES DE SEGURA CABAÑERO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA CABAÑERO CAROLINA
Empresa: ATRIUM PROYECTOS SAGUNTINOS SL
Nuevo Socio Único
- Segura Cabañero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10150, L 7432, F 221, S 8, H V 171758, I/A 5 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-46
Empresa: ATRIUM PROYECTOS SAGUNTINOS SL
Administrador Unico
- Segura Cabañero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10150, L 7432, F 221, S 8, H V 171758, I/A 3 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-46
Empresa: CONSTRUCCIONES GARMI05 SRL
Administrador Solidario
- Garcia Miranda Jose Ramon
- Segura Cabañero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8167, L 5459, F 203, S 8, H V 104977, I/A 3 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-46
Empresa: DOLMEN PROMOCIONES 2012 SL
Apoderado
- Segura Cabañero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9528, L 6810, F 222, S 8, H V 150501, I/A 2 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
Información de SEGURA CABAÑERO CAROLINA
Mostramos los datos de SEGURA CABAÑERO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA CABAÑERO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos