SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O & C GLOBALMERCA SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | |
BEAUCARNEA DECOGARDEN SL | Administrador Unico | 19/02/2019 | |
VILLACABRA AGRICOLA SL | Socio Unico | 06/03/2018 | |
VILLACABRA AGRICOLA SL | Administrador Unico | 06/03/2018 | |
YUGO ALIMENTACION SL | Administrador Unico | 09/12/2015 |
VINCULACIONES DE SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO
Empresa: O & C GLOBALMERCA SL
Administrador Unico
- Segura Borrego Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424 , F 95, S 8, H SE114951, I/A 3 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: BEAUCARNEA DECOGARDEN SL
Administrador Unico
- Segura Borrego Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6290 , F 38, S 8, H SE111787, I/A 2 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-41
Empresa: VILLACABRA AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Segura Borrego Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6509 , F 70, S 8, H SE116821, I/A 1 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-41
Empresa: VILLACABRA AGRICOLA SL
Socio Único
- Segura Borrego Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6509 , F 70, S 8, H SE116821, I/A 1 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-41
Empresa: YUGO ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Segura Borrego Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 125, S 8, H SE107502, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-41
Información de SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA BORREGO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos