SEGURA BERNAL JESUS
Informe ejecutivo de SEGURA BERNAL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGURA BERNAL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRAE BROKERS SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2024 | |
JESUS SEGURA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 15/10/2010 |
VINCULACIONES DE SEGURA BERNAL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA BERNAL JESUS
Empresa: TERRAE BROKERS SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Rodriguez Pedro Pablo
- Girones Gracia Natalia
- Gonzalez Moreno Javier
- Segura Bernal Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7558 , F 96, S 8, H SE143849, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-41
Empresa: SUN AND FRAGRANCES SL
Liquidador
- Segura Bernal Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3700 , F 159, S 8, H Z 48350, I/A 2 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-50
Empresa: SUN AND FRAGRANCES SL
Administrador Unico
- Segura Bernal Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3700 , F 159, S 8, H Z 48350, I/A 2 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-50
Administrador Solidario
- Segura Bernal Jesus
- Segura Bernal Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 110, S 8, H Z 28933, I/A 5 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-50
Administrador Solidario
- Bernal Loron Laura Maria
- Segura Bernal Jesus
- Segura Bernal Maria Esther
- Segura Forn Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 110, S 8, H Z 28933, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-50
Empresa: SUN AND FRAGRANCES SL
Administrador Unico
- Segura Bernal Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3700 , F 158, S 8, H Z 48350, I/A 1 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-50
Información de SEGURA BERNAL JESUS
Mostramos los datos de SEGURA BERNAL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA BERNAL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos