SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS
Informe ejecutivo de SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS SA | Consejero | 22/12/2023 |
VINCULACIONES DE SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 88, S 8, H GC 18955, I/A 24 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-35
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Gil Marcelino Francisco
- Falcon Cabrera Celio
- Guerra Perez Santiago Sebastian
- Marrero De Armas Jose Eduardo
- Rodriguez Arencibia Jose Juan
- Rodriguez Armas Patricia
- Rodriguez Sanchez Octavio Manuel
- Rodriguez Santana Manuel
- Santiago Garcia Ayoze
- Segura Acosta Rafael Jesus
- Viera Montesdeoca Sonia Isabel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 88, S 8, H GC 18955, I/A 24 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-35
Consejero
- Segura Acosta Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 88, S 8, H GC 18955, I/A 24 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-35
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Gil Marcelino Francisco
- Batista Lopez Maria Yazmina
- Collado Mirabal Maria Soledad
- Hernandez Suarez Margarita
- Martin Cerpa Gustavo
- Morales Falcon Lidia Esther
- Ramos Ojeda Laureano Pablo
- Ravelo Parrilla Jose Luis
- Rodriguez Santana Manuel
- Santana Hernandez Ruyman Alexander
- Segura Acosta Rafael Jesus
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 80, S 8, H GC 18955, I/A 22 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-35
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Gil Marcelino Francisco
- Batista Lopez Maria Yazmina
- Collado Mirabal Maria Soledad
- Hernandez Suarez Margarita
- Martin Cerpa Gustavo
- Morales Falcon Lidia Esther
- Ramos Ojeda Laureano Pablo
- Ravelo Parrilla Jose Luis
- Rodriguez Santana Manuel
- Santana Hernandez Ruyman Alexander
- Segura Acosta Rafael Jesus
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 166, S 8, H GC 18955, I/A 20 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-35
Información de SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS
Mostramos los datos de SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURA ACOSTA RAFAEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos