SEGUIN SANCHEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de SEGUIN SANCHEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGUIN SANCHEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CSI DESARROLLOS EMPRESARIALES 0218 SL | Apoderado | 16/03/2012 | 04/10/2012 |
CSI DESARROLLOS EMPRESARIALES 0218 SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2012 | 16/03/2012 |
VINCULACIONES DE SEGUIN SANCHEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGUIN SANCHEZ PATRICIA
Empresa: MULTI-VESTE ESPAÑA 1 SL
Apoderado
- De La Fuente Mateos Heli
- Seguin Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 211, S 8, H M 224264, I/A 28 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: MULTI-VESTE ESPAÑA 1 SL
Apoderado
- De La Fuente Mateos Heli
- Seguin Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 210, S 8, H M 224264, I/A 27 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Empresa: MULTI-VESTE ESPAÑA 1 SL
Apoderado Mancomunado
- Forjan Lueiro Sonia
- Seguin Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 210, S 8, H M 224264, I/A 27 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Empresa: MULTI-VESTE ESPAÑA 1 SL
Apoderado Mancomunado
- Forjan Lueiro Sonia
- Seguin Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19379 , F 209, S 8, H M 224264, I/A 25 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de SEGUIN SANCHEZ PATRICIA
Mostramos los datos de SEGUIN SANCHEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGUIN SANCHEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos