SEGUI GIL FRANCISCA
Informe ejecutivo de SEGUI GIL FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEGUI GIL FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOCALS ANDRITXOLS SL | Administrador Unico | 12/11/2021 | |
OPEN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM SL | Administrador Unico | 17/05/2017 | |
ARTIFOC CLIMART SL | Administrador Solidario | 15/03/2010 | |
FRUITNET I FRUITNETA SL | Administrador Unico | 08/03/2010 |
VINCULACIONES DE SEGUI GIL FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGUI GIL FRANCISCA
Empresa: LOCALS ANDRITXOLS SL
Administrador Unico
- Segui Gil Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 171, S 8, H PM 92344, I/A 1 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-07
Empresa: OPEN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM SL
Administrador Unico
- Segui Gil Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 205, S 8, H PM 74203, I/A 2 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
Empresa: ARTIFOC CLIMART SL
Administrador Solidario
- Palmer Pujol Gaspar
- Segui Gil Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 189, S 8, H PM 65402, I/A 1 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-07
Empresa: FRUITNET I FRUITNETA SL
Administrador Unico
- Segui Gil Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 199, S 8, H PM 53549, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-07
Información de SEGUI GIL FRANCISCA
Mostramos los datos de SEGUI GIL FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGUI GIL FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos