SEGU SANAHUJA JORDI
Informe ejecutivo de SEGU SANAHUJA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGU SANAHUJA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAC COMPTES I SERVEIS 2022 SL | Administrador Solidario | 09/12/2021 | |
AGRO GAS TRUCK SL | Administrador Unico | 24/02/2017 |
VINCULACIONES DE SEGU SANAHUJA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGU SANAHUJA JORDI
Empresa: ABAC COMPTES I SERVEIS 2022 SL
Administrador Solidario
- Canton Pallares Carles
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 33, S 8, H T 58155, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-43
Empresa: P.A.C. ASSESSORS I CONSULTORS SL
Administrador Solidario
- Heras Fontanals Francisco Manuel
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 141, S 8, H T 13988, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-43
Empresa: AGRO GAS TRUCK SL
Administrador Unico
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3000 , F 161, S 8, H T 51100, I/A 1 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
Empresa: P.A.C. ASSESSORS I CONSULTORS SL
Administrador Solidario
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 140, S 8, H T 13988, I/A 4 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-43
Empresa: EQUI INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 130, S 8, H T 24898, I/A 11 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-43
Empresa: EQUI INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 130, S 8, H T 24898, I/A 10 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-43
Empresa: EQUI INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Benavente Paula Cecilia
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 130, S 8, H T 24898, I/A 10 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-43
Empresa: EQUI INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Benavente Paula Cecilia
- Segu Sanahuja Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 129, S 8, H T 24898, I/A 9 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Información de SEGU SANAHUJA JORDI
Mostramos los datos de SEGU SANAHUJA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGU SANAHUJA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos