SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS
Informe ejecutivo de SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS
Empresa: YRILBLO SL
Apoderado
- Segrelles Girona Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749 , F 91, S 8, H M 156617, I/A 6 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-28
Empresa: YRILBLO SL
Administrador Solidario
- Segrelles Girona Francisco Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749 , F 91, S 8, H M 156617, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS
Mostramos los datos de SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGRELLES GIRONA FRANCISCO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos