SEGOVIA PUJAL CARMEN
Informe ejecutivo de SEGOVIA PUJAL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGOVIA PUJAL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA BROADCAST SERVICES SL | Apoderado Solidario | 31/05/2012 | 17/06/2016 |
TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SA | Apoderado Solidario | 16/05/2012 | 17/06/2016 |
TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SA | Vicesecret. | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE SEGOVIA PUJAL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGOVIA PUJAL CARMEN
Empresa: TELEFONICA BROADCAST SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Segovia Pujal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31869 , F 178, S 8, H M 573496, I/A 6 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Segovia Pujal Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 82, S 8, H M 93283, I/A 92 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: TELEFONICA BROADCAST SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Segovia Pujal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359 , F 210, S 8, H SE 85733, I/A 8 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Segovia Pujal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 74, S 8, H M 93283, I/A 81 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Segovia Pujal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21727 , F 72, S 8, H M 93283, I/A 78 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Información de SEGOVIA PUJAL CARMEN
Mostramos los datos de SEGOVIA PUJAL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGOVIA PUJAL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos