SEGOVIA MUDIE SUSANA
Informe ejecutivo de SEGOVIA MUDIE SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGOVIA MUDIE SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS TRUCKS DEL SUR SL | Administrador Unico | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE SEGOVIA MUDIE SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGOVIA MUDIE SUSANA
Empresa: LONGEVIDAD PLUS SL
Liquidador
- Segovia Mudie Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319, L 4226, F 146, S 8, H MA124789, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-29
Empresa: LONGEVIDAD PLUS SL
Administrador Unico
- Segovia Mudie Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319, L 4226, F 146, S 8, H MA124789, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-29
Empresa: LONGEVIDAD PLUS SL
Administrador Unico
- Segovia Mudie Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319, L 4226, F 146, S 8, H MA124789, I/A 1 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-29
Empresa: LONGEVIDAD PLUS SL
Socio Único
- Segovia Mudie Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319, L 4226, F 146, S 8, H MA124789, I/A 1 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-29
Empresa: PROYECTOS TRUCKS DEL SUR SL
Administrador Unico
- Segovia Mudie Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722, L 3630, F 1, S 8, H MA103975, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Información de SEGOVIA MUDIE SUSANA
Mostramos los datos de SEGOVIA MUDIE SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGOVIA MUDIE SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos