SEGOVIA GARCIA MARTIN
Informe ejecutivo de SEGOVIA GARCIA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGOVIA GARCIA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARASGAL SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 29/10/2013 |
VINCULACIONES DE SEGOVIA GARCIA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGOVIA GARCIA MARTIN
Administrador Mancomunado
- AVE FENIX CAPITAL SL
- Portela Gonzalez Manuel
- Segovia Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 105, S 8, H PO 57702, I/A 11 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-36
Administrador Mancomunado
- AVE FENIX CAPITAL SL
- Portela Gonzalez Manuel
- Segovia Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 104, S 8, H PO 57702, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-36
Consejero
- Goñi Petit Roberto
- Portela Gonzalez Manuel
- Segovia Garcia Martin
Presidente
Secretario
- Segovia Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 104, S 8, H PO 57702, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-36
Consejero
- Goñi Petit Roberto
- Portela Gonzalez Manuel
- Segovia Garcia Martin
Presidente
Secretario
- Segovia Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 103, S 8, H PO 57702, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-36
Consejero
- Goñi Petit Roberto
- Portela Gonzalez Manuel
- Rodriguez Iglesias Jose Luis
- Segovia Garcia Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 103, S 8, H PO 57702, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-36
Consejero
- Goñi Petit Roberto
- Portela Gonzalez Manuel
- Rodriguez Iglesias Jose Luis
- Segovia Garcia Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 102, S 8, H PO 57702, I/A 4 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 101, S 8, H PO 57702, I/A 2 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005, L 4005, F 100, S 8, H PO 57702, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-36
Empresa: ARASGAL SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Crespo Contiñas Maria-isabel
- Perez Fano Jose-luis
- Segovia Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 3909, F 50, S 8, H PO 55639, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-36
Información de SEGOVIA GARCIA MARTIN
Mostramos los datos de SEGOVIA GARCIA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGOVIA GARCIA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos