SEGARRA PRINCEP ARTUR
Informe ejecutivo de SEGARRA PRINCEP ARTUR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 25
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SEGARRA PRINCEP ARTUR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWEETY DESARROLLOS DE ESTUDIO SL | Administrador Unico | 23/09/2014 | |
SA TAXA 2021 SL | REPR.143 RRM | 05/12/2013 | |
HABITATGES L'ESQUIROL SL | Administrador Unico | 12/04/2013 | |
CAPFRE PATRIMONI SL | REPR.143 RRM | 28/11/2012 | |
ANIMACIONS I PROJECTES EMPRESARIALS SL | REPR.143 RRM | 28/11/2012 | |
COOL & HEAD CLOTHES SL | Administrador Unico | 23/07/2012 | |
CANTORIA TEXTIL SL | Administrador Unico | 12/07/2012 | |
SENIN HATAN SL | Administrador Unico | 02/05/2012 | |
ESTUDIOS BENSA SL | Apoderado | 04/04/2012 | |
SANTA BARBARA 60 SL | REPR.143 RRM | 20/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SEGARRA PRINCEP ARTUR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGARRA PRINCEP ARTUR
Empresa: TWEETY DESARROLLOS DE ESTUDIO SL
Administrador Unico
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44476 , F 48, S 8, H B 457176, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Empresa: PROMOCIONES KIMAL SL
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35125 , F 167, S 8, H B 261697, I/A 10 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Empresa: BASFAES SL
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33006 , F 72, S 8, H B 219633, I/A 6 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: TANIMAR GLOBAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43200 , F 145, S 8, H B 426600, I/A 5 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: PROMOCIONES KIMAL SL
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35125 , F 167, S 8, H B 261697, I/A 8 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-08
Empresa: BASFAES SL
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33006 , F 71, S 8, H B 219633, I/A 4 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
Empresa: SA TAXA 2021 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41750 , F 38, S 8, H B 395652, I/A 6 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: TANIMAR GLOBAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43200 , F 145, S 8, H B 426600, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: HABITATGES L'ESQUIROL SL
Administrador Unico
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33960 , F 82, S 8, H B 237005, I/A 6 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Segarra Princep Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33676 , F 4, S 8, H B 233878, I/A 8 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
VER MAS ACTOS
Información de SEGARRA PRINCEP ARTUR
Mostramos los datos de SEGARRA PRINCEP ARTUR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGARRA PRINCEP ARTUR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos