SEGARRA MANZANERO DELIA
Informe ejecutivo de SEGARRA MANZANERO DELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEGARRA MANZANERO DELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELCA SERVICIO SA | Consejero | 10/06/2024 | |
FELCA SERVICIO SA | Apoderado Solidario | 10/06/2024 | |
ASSISTACASA SL | Consejero | 03/08/2022 | |
GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS SL | Apoderado | 19/02/2021 | |
GESERVICATALIA SL | Apoderado Solidario | 06/03/2020 | |
CANARIAS FACILITY SERVICES SL | Apoderado | 26/02/2020 | |
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTOS DEL SUR SL | Apoderado | 18/02/2020 | |
ASSISTACASA SL | Apoderado | 17/02/2020 | |
BLUE DEC FACILITY SERVICES SL | Apoderado | 17/02/2020 | |
BLUE DEC SL | Apoderado | 17/02/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SEGARRA MANZANERO DELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGARRA MANZANERO DELIA
Empresa: FELCA SERVICIO SA
Apoderado Solidario
- Escriva Lorente Miguel
- Segarra Manzanero Delia
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Balcells Gargallo Isaac
- Escriva Lorente Miguel
- Nieto Castilla Santos
- Segarra Manzanero Delia
- Vaz Bastos Laurent Augusto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 307164, I/A 20 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: ASSISTACASA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8203, L 5495, F 17, S 8, H V 105790, I/A 26 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-46
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5911, L 3217, F 142, S 8, H V 56864, I/A 19 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-46
Empresa: GESERVICATALIA SL
Apoderado Solidario
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40188 , F 79, S 8, H B 363179, I/A 10 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Empresa: CANARIAS FACILITY SERVICES SL
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 131, S 8, H GC 49594, I/A 8 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-35
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37366 , F 214, S 8, H M 666249, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: VALOR ANDALUCIA FACILITY SERVICES SL
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8767, L 6054, F 186, S 8, H V 124921, I/A 9 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
Empresa: VALCLIMA FACILITY SERVICES SL
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 205, S 8, H V 186270, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
Empresa: NORTH HOME ASSISTANCE SL
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 116, S 8, H V 159002, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
Empresa: INSTALBLUE SL
Apoderado
- Segarra Manzanero Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7185, L 4488, F 163, S 8, H V 83599, I/A 7 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
VER MAS ACTOS
Información de SEGARRA MANZANERO DELIA
Mostramos los datos de SEGARRA MANZANERO DELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGARRA MANZANERO DELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos