SEGARRA CARRERAS LAIA
Informe ejecutivo de SEGARRA CARRERAS LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE SEGARRA CARRERAS LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTTER VENTURES SA | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | 13/12/2022 |
MENAI MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | 13/12/2022 |
LAB GENERATION SL | Apoderado Solidario | 14/10/2021 | 12/12/2022 |
ANTELUMEN MARKET SL | Apoderado Solidario | 08/03/2021 | 12/12/2022 |
ADVANCING RIGHT SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | 12/12/2022 |
BULLDOC VENTURES SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | 12/12/2022 |
JASPER DISTRICT SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | 12/12/2022 |
WILTON PROJECT SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | 03/08/2021 |
VINCULACIONES DE SEGARRA CARRERAS LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGARRA CARRERAS LAIA
Empresa: MUTTER VENTURES SA
Apoderado Solidario
- Garcia Ramos Ariadna
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48527 , F 7, S 8, H B 527298, I/A 16 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: MENAI MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47659 , F 85, S 8, H B 558555, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: MUTTER LAB SL
Apoderado Solidario
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47913 , F 130, S 8, H B 566211, I/A 3 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: JASPER DISTRICT SL
Apoderado Solidario
- Garcia Ramos Ariadna
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47540 , F 53, S 8, H B 542380, I/A 8 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: ADVANCING RIGHT SL
Apoderado Solidario
- Pujo Botey Cristian
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 61, S 8, H B 526927, I/A 10 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: BULLDOC VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47219 , F 35, S 8, H B 545069, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: ANTELUMEN MARKET SL
Apoderado Solidario
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 57, S 8, H B 547099, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: MUTTER LAB SL
Apoderado Solidario
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47913 , F 129, S 8, H B 566211, I/A 2 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Empresa: WILTON PROJECT SL
Apoderado Solidario
- Garcia Ramos Ariadna
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 141, S 8, H B 526926, I/A 6 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-08
Empresa: MENAI MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Segarra Carreras Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47659 , F 82, S 8, H B 558555, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
VER MAS ACTOS
Información de SEGARRA CARRERAS LAIA
Mostramos los datos de SEGARRA CARRERAS LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGARRA CARRERAS LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos