SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYE MARKETING SL | Administrador Unico | 15/12/2020 | |
IMPOST ASSESSORS SL | Administrador Unico | 09/04/2010 |
VINCULACIONES DE SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA
Empresa: OLIS DE LA RIBERA DE L'EBRE SL
Administrador Unico
- Segarra Barrachina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 86, S 8, H B 493749, I/A 2 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-08
Empresa: SKYE MARKETING SL
Administrador Unico
- Segarra Barrachina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31645 , F 66, S 8, H B 196931, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: OLIS DE LA RIBERA DE L'EBRE SL
Administrador Unico
- Segarra Barrachina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 85, S 8, H B 493749, I/A 1 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: IMPOST ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Segarra Barrachina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41818 , F 113, S 8, H B 398128, I/A 1 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Información de SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA
Mostramos los datos de SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGARRA BARRACHINA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos