SEEBOLD IMBERT IGNACIO
Informe ejecutivo de SEEBOLD IMBERT IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEEBOLD IMBERT IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA BODEGUERA DE VALENCISO SA | Consejero | 07/02/2022 |
VINCULACIONES DE SEEBOLD IMBERT IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEEBOLD IMBERT IGNACIO
Empresa: COMPAÑIA BODEGUERA DE VALENCISO SA
Consejero
- Dominguez Iribarren Pedro Luis
- Peña Murga Jesus Pedro
- Seebold Imbert Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 36, S 8, H LO 6467, I/A 14 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-26
Empresa: GRUPO NUETALIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Elosegui Parrella Alfonso Maria
- Escudero Imbert Alfonso
- Seebold Imbert Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5675 , F 18, S 8, H BI 64749, I/A 14 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-48
Empresa: GRUPO NUETALIA SL
Consejero
- Seebold Imbert Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5675 , F 18, S 8, H BI 64749, I/A 10 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Empresa: INDUSTRIAS IMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Seebold Imbert Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 20, S 8, H BI 624,A , I/ 64 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-48
Empresa: INDUSTRIAS IMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Seebold Imbert Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 20, S 8, H BI 624,A , I/ 62 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-48
Empresa: INDUSTRIAS IMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 206, S 8, H BI 624,A , I/ 52 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-48
Información de SEEBOLD IMBERT IGNACIO
Mostramos los datos de SEEBOLD IMBERT IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEEBOLD IMBERT IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos