SEDYKH SEDYKH ANASTASIA
Informe ejecutivo de SEDYKH SEDYKH ANASTASIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEDYKH SEDYKH ANASTASIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLIT STEEL FRAME SPAIN SL | Administrador Unico | 22/07/2024 | |
NASTING ASESORES ABOGADOS ECONOMISTAS SLP | Administrador Unico | 20/08/2021 | |
NASTING ASESORES ABOGADOS ECONOMISTAS SLP | Socio Unico | 20/08/2021 |
VINCULACIONES DE SEDYKH SEDYKH ANASTASIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEDYKH SEDYKH ANASTASIA
Empresa: ECOLIT STEEL FRAME SPAIN SL
Administrador Unico
- Sedykh Sedykh Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145442, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-41
Empresa: ECOLIT STEEL FRAME SPAIN SL
Socio Único
- Sedykh Sedykh Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145442, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-41
Empresa: KABAIDA NK ENERGY BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Sedykh Sedykh Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6960 , F 66, S 8, H SE127941, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-41
Administrador Unico
- Sedykh Sedykh Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7098 , F 76, S 8, H SE131496, I/A 1 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Socio Único
- Sedykh Sedykh Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7098 , F 76, S 8, H SE131496, I/A 1 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Empresa: KABAIDA NK ENERGY BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Kabaida Nataliya
- Sedykh Sedykh Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6960 , F 65, S 8, H SE127941, I/A 1 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-41
Información de SEDYKH SEDYKH ANASTASIA
Mostramos los datos de SEDYKH SEDYKH ANASTASIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEDYKH SEDYKH ANASTASIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos