SEDEÑO GIL SONIA
Informe ejecutivo de SEDEÑO GIL SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEDEÑO GIL SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESPENPAELLA SL | Administrador Solidario | 13/06/2017 | |
DESPENCOIN SL | Administrador Solidario | 10/01/2017 | |
LA DESPENSA DE SAN PEDRO SL | Administrador Solidario | 26/04/2010 |
VINCULACIONES DE SEDEÑO GIL SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEDEÑO GIL SONIA
Empresa: DESPENPAELLA SL
Administrador Solidario
- Sedeño Gil Sonia
- Vera Puerto Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5630, L 4537, F 68, S 8, H MA140148, I/A 1 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-29
Empresa: DESPENCOIN SL
Administrador Solidario
- Sedeño Gil Sonia
- Vera Puerto Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581, L 4488, F 77, S 8, H MA137562, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-29
Empresa: LA DESPENSA DE SAN PEDRO SL
Administrador Solidario
- Sedeño Gil Sonia
- Vera Puerto Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757, L 3665, F 190, S 8, H MA105161, I/A 1 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-29
Información de SEDEÑO GIL SONIA
Mostramos los datos de SEDEÑO GIL SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEDEÑO GIL SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos