SEDA SOTO ALBERTO
Informe ejecutivo de SEDA SOTO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEDA SOTO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL DISTRIBUCION 2018 SL | Administrador Solidario | 26/02/2018 | |
AREA DISTRIBUCION GLOBAL CSG SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2017 |
VINCULACIONES DE SEDA SOTO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEDA SOTO ALBERTO
Empresa: GLOBAL DISTRIBUCION 2018 SL
Administrador Solidario
- Cabral Sanchez Miguel Angel
- Galisteo Gonzalez Jose
- Seda Soto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 81, S 8, H CA 52554, I/A 2 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-11
Empresa: GLOBAL DISTRIBUCION 2018 SL
Administrador Mancomunado
- Galisteo Gonzalez Jose
- Seda Soto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 81, S 8, H CA 52554, I/A 2 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-11
Empresa: GLOBAL DISTRIBUCION 2018 SL
Administrador Mancomunado
- Galisteo Gonzalez Jose
- Seda Soto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 81, S 8, H CA 52554, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-11
Empresa: AREA DISTRIBUCION GLOBAL CSG SL
Administrador Mancomunado
- Galisteo Gonzalez Jose
- Seda Soto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 18, S 8, H CA 51451, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-11
Información de SEDA SOTO ALBERTO
Mostramos los datos de SEDA SOTO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEDA SOTO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos