SECO MENDEZ JULIO
Informe ejecutivo de SECO MENDEZ JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SECO MENDEZ JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SECO MENDEZ JULIO
Empresa: MARUM TRADE SL
Administrador Solidario
Administrador Unico
- Seco Mendez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 8, S 8, H B 251396, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: NACAJAGUA SL
Liquidador
- Seco Mendez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 103, S 8, H B 185959, I/A 14 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: NACAJAGUA SL
Administrador Unico
- Seco Mendez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 103, S 8, H B 185959, I/A 14 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Información de SECO MENDEZ JULIO
Mostramos los datos de SECO MENDEZ JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SECO MENDEZ JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos