SECO MANSITO ANA ISABEL
Informe ejecutivo de SECO MANSITO ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SECO MANSITO ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTING DE ESTUDIOS DE INVERSIONES Y PROMOCIONES EN CANARIAS SL | Administrador Unico | 28/02/2023 | |
CENTRO DE GESTION SEMAN SL | Socio Unico | 03/09/2018 | |
CONSULTING ESTUDIO Y GESTION CANARIOS SL | Administrador Unico | 13/03/2018 | |
LA JARACA TENERIFE SL | Administrador Solidario | 10/08/2016 | |
CONSULTING DE ESTUDIOS DE INVERSIONES Y PROMOCIONES EN CANARIAS SL | Apoderado | 02/10/2014 | |
CONSULTING ESTUDIO Y GESTION CANARIOS SL | Apoderado | 22/01/2014 | |
CENTRO DE GESTION SEMAN SL | Administrador Unico | 15/05/2012 | |
ESTACIONAMIENTOS HOSPITALARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 16/04/2009 | |
CONSULTING ESTUDIO Y GESTION CANARIOS SL | Apoderado | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE SECO MANSITO ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SECO MANSITO ANA ISABEL
Administrador Unico
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 147, S 8, H TF 22707, I/A 10 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-38
Empresa: CENTRO DE GESTION SEMAN SL
Socio Único
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 103, S 8, H TF 50205, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-38
Administrador Unico
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 199, S 8, H TF 8087, I/A 16 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-38
Empresa: ESTACIONAMIENTOS E INVERSIONES SA
Consejero Delegado
- Seco Mansito Ana Isabel
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 63, S 8, H TF 25278, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-38
Empresa: LA JARACA TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Garcia- Ramos Alonso Carlos Roberto
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 186, S 8, H TF 57651, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Apoderado
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 146, S 8, H TF 22707, I/A 7 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-38
Empresa: ESTACIONAMIENTOS E INVERSIONES SA
Consejero Delegado
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 63, S 8, H TF 25278, I/A 6 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2014-188-38
Administrador Unico
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 146, S 8, H TF 22707, I/A 5 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-38
Apoderado
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 197, S 8, H TF 8087, I/A 12 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-38
Administrador Unico
- Seco Mansito Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 197, S 8, H TF 8087, I/A 11 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-38
VER MAS ACTOS
Información de SECO MANSITO ANA ISABEL
Mostramos los datos de SECO MANSITO ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SECO MANSITO ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos