SECO GRANADOS ANGEL
Informe ejecutivo de SECO GRANADOS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SECO GRANADOS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URCADE SA | Administrador Unico | 12/01/2016 | 06/02/2023 |
URCADE SA | Administrador Unico | 12/01/2011 | 12/01/2016 |
VINCULACIONES DE SECO GRANADOS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SECO GRANADOS ANGEL
Empresa: URCADE SA
Administrador Unico
- Seco Granados Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 208, S 8, H M 111164, I/A 28 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: URCADE SA
Administrador Unico
- Seco Granados Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 208, S 8, H M 111164, I/A 27 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: URCADE SA
Administrador Unico
- Seco Granados Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 207, S 8, H M 111164, I/A 25 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: URCADE SA
Administrador Unico
- Seco Granados Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 207, S 8, H M 111164, I/A 25 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: URCADE SA
Administrador Unico
- Seco Granados Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 206, S 8, H M 111164, I/A 24 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-28
Información de SECO GRANADOS ANGEL
Mostramos los datos de SECO GRANADOS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SECO GRANADOS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos