SECO DIAZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de SECO DIAZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SECO DIAZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAUSALITO CAPITAL SL | Administrador Solidario | 05/06/2024 | |
APTUS BIOTECH SL | Administrador Unico | 21/07/2017 |
VINCULACIONES DE SECO DIAZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SECO DIAZ ANA MARIA
Empresa: SAUSALITO CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Seco Diaz Ana Maria
- Segarra De La Peña David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 437585, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: SAUSALITO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 437585, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: SIMPLY COLORS SL
Liquidador
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27334 , F 155, S 8, H M 492523, I/A 5 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Empresa: SIMPLY COLORS SL
Administrador Solidario
- Flecha Urzay Maria Almudena
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27334 , F 155, S 8, H M 492523, I/A 5 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Empresa: APTUS BIOTECH SL
Administrador Unico
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 80, S 8, H M 507857, I/A 16 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: APTUS BIOTECH SL
Administrador Unico
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28196 , F 59, S 8, H M 507857, I/A 6 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-28
Empresa: SIMPLY COLORS SL
Administrador Solidario
- Flecha Urzay Maria Almudena
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27334 , F 154, S 8, H M 492523, I/A 3 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: SIMPLY COLORS SL
Consejero
- Boers Donald Tjeerd Cornelis
- Flecha Urzay Maria Almudena
- Mout Annemarleen
- Seco Diaz Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27334 , F 154, S 8, H M 492523, I/A 3 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: APTUS BIOTECH SL
Administrador Unico
- Seco Diaz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28196 , F 57, S 8, H M 507857, I/A 2 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: SIMPLY COLORS SL
Apoderado
- Annemarleen Mout
- Donald Tjeerd Cornelis Boers
- Flecha Urzay Maria Almudena
- Seco Diaz Ana Maria
Consejero
- Annemarleen Mout
- Donald Tjeerd Cornelis Boers
- Flecha Urzay Maria Almudena
- Seco Diaz Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39059 , F 149, S 8, H B 336619, I/A 2 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de SECO DIAZ ANA MARIA
Mostramos los datos de SECO DIAZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SECO DIAZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos