SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS
Informe ejecutivo de SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ MORILLAS Y FAMILIA SL | Administrador Mancomunado | 04/04/2018 | |
MARTINEZ MORILLAS Y FAMILIA SL | Apoderado Mancomunado | 04/04/2018 | |
MARTINEZ MORILLAS Y FAMILIA SL | Apoderado Mancomunado | 11/11/2016 | |
WARRIOR EUROGROUP SL | Administrador Mancomunado | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS
Empresa: WARRIOR EUROGROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 102, S 8, H MU 72251, I/A 7 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-30
Empresa: WARRIOR EUROGROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 101, S 8, H MU 72251, I/A 6 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-30
Empresa: MARTINEZ MORILLAS Y FAMILIA SL
Apoderado Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 29, S 8, H MU 42654, I/A 5 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-30
Empresa: MARTINEZ MORILLAS Y FAMILIA SL
Administrador Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 29, S 8, H MU 42654, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-30
Empresa: WARRIOR EUROGROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 100, S 8, H MU 72251, I/A 5 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-30
Empresa: MARTINEZ MORILLAS Y FAMILIA SL
Apoderado Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 26, S 8, H MU 42654, I/A 3 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-30
Empresa: WARRIOR EUROGROUP SL
Administrador Mancomunado
- Brigida Martinez Morillas
- Juan Martinez Morillas
- Sebastiana Martinez Morillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 99, S 8, H MU 72251, I/A 3 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-30
Información de SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS
Mostramos los datos de SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIANA MARTINEZ MORILLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos