SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO
Informe ejecutivo de SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVOLUTION YACHTS SL | Apoderado | 07/12/2016 | 10/04/2018 |
EVOLUTION YACHTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2013 | 20/06/2016 |
VINCULACIONES DE SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO
Empresa: EVOLUTION YACHTS SL
Apoderado
- Sebastian Gonzalvo Ruben Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 112, S 8, H PM 66468, I/A 19 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-07
Empresa: EVOLUTION YACHTS SL
Apoderado
- Sebastian Gonzalvo Ruben Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 111, S 8, H PM 66468, I/A 14 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-07
Empresa: EVOLUTION YACHTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Oliver Payarols Javier
- Sebastian Gonzalvo Ruben Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 111, S 8, H PM 66468, I/A 12 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-07
Empresa: EVOLUTION YACHTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sebastian Gonzalvo Ruben Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 137, S 8, H PM 66468, I/A 7 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Información de SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO
Mostramos los datos de SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIAN GONZALVO RUBEN ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos