SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE VELVET SHOES SL | Socio Unico | 09/12/2009 | 30/10/2019 |
BLUE VELVET SHOES SL | Administrador Unico | 09/12/2009 | 30/10/2019 |
BLUE VELVET SHOES SL | Liquidador | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
TIABASSE SHOES 2016 SL | Administrador Solidario | 09/01/2009 | 08/02/2010 |
TIABASSE SHOES 2016 SL | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA
Empresa: BLUE VELVET SHOES SL
Liquidador
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4710, L 3618, F 21, S 8, H MA103590, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-29
Empresa: BLUE VELVET SHOES SL
Administrador Unico
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4710, L 3618, F 21, S 8, H MA103590, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-29
Empresa: TIABASSE SHOES 2016 SL
Administrador Solidario
- Laurencin Herve P K
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205, L 3115, F 219, S 8, H MA 88610, I/A 3 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-29
Empresa: BLUE VELVET SHOES SL
Administrador Unico
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4710, L 3618, F 19, S 8, H MA103590, I/A 1 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-29
Empresa: BLUE VELVET SHOES SL
Socio Único
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4710, L 3618, F 19, S 8, H MA103590, I/A 1 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-29
Empresa: TIABASSE SHOES 2016 SL
Administrador Solidario
- Laurencin Herve P K
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205, L 3115, F 219, S 8, H MA 88610, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: TIABASSE SHOES 2016 SL
Administrador Unico
- Sebastia Gonzalez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205, L 3115, F 219, S 8, H MA 88610, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIA GONZALEZ MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos