SEBASTIA FABRA AGUSTIN
Informe ejecutivo de SEBASTIA FABRA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEBASTIA FABRA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOULAS-RESEVI SL | Apoderado Mancomunado | 11/05/2011 | |
LIMPIEZAS NOULAS SL | Apoderado Solidario | 23/01/2009 | |
LIMPIEZAS NOULAS SL | Presidente | 05/01/2008 | |
LIMPIEZAS NOULAS SL | Consejero | 05/01/2008 |
VINCULACIONES DE SEBASTIA FABRA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIA FABRA AGUSTIN
Empresa: NOULAS-RESEVI SL
Apoderado Mancomunado
- Sebastia Fabra Agustin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158, L 722, F 202, S 8, H CS 11731, I/A 37 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-12
Empresa: LIMPIEZAS NOULAS SL
Apoderado Solidario
- Sebastia Fabra Agustin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287, L 850, F 172, S 8, H CS 24349, I/A 11 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-12
Empresa: LIMPIEZAS NOULAS SL
Consejero
- Recatala Flores Vicente
- Sebastia Fabra Agustin
Presidente
- Sebastia Fabra Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287, L 850, F 171, S 8, H CS 24349, I/A 10 (05/01/2008)
CVE: BORME-A-2009-10-12
Información de SEBASTIA FABRA AGUSTIN
Mostramos los datos de SEBASTIA FABRA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIA FABRA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos