SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL
Informe ejecutivo de SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTALSWIM SL | Administrador Solidario | 05/01/2017 | |
INDUSTRIAL CORPORATE INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2016 |
VINCULACIONES DE SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL
Empresa: TOTALSWIM SL
Administrador Solidario
- Escuder Tarrega Marc
- Sebastia Barreda Javier Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1280, F 134, S 8, H CS 39477, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-12
Administrador Mancomunado
- Matamala Pons Patricia Maria
- Sebastia Barreda Javier Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652, L 1214, F 65, S 8, H CS 36696, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Apoderado Solidario
- Sebastia Barreda Javier Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573, L 140, F 101, S 8, H CS 3854, I/A 15 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-12
Información de SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL
Mostramos los datos de SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIA BARREDA JAVIER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos