SEBA BERNAL JOSE CANDIDO
Informe ejecutivo de SEBA BERNAL JOSE CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEBA BERNAL JOSE CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIO CATALANA D'ENERGIES RENOVABLES SL | Apoderado | 19/10/2009 | 17/10/2017 |
LAS REDES 18 SL | Administrador Unico | 25/05/2009 | 01/02/2016 |
LAS REDES 18 SL | Liquidador | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
VINCULACIONES DE SEBA BERNAL JOSE CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBA BERNAL JOSE CANDIDO
Empresa: LAS REDES 18 SL
Liquidador
- Seba Bernal Jose Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 126, S 8, H CA 39080, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-11
Empresa: LAS REDES 18 SL
Administrador Unico
- Seba Bernal Jose Candido
Liquidador
- Seba Bernal Jose Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 126, S 8, H CA 39080, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-11
Apoderado
- Seba Bernal Jose Candido
- Valdes Arribas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41475 , F 76, S 8, H B 386136, I/A 2 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Empresa: LAS REDES 18 SL
Administrador Unico
- Seba Bernal Jose Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 124, S 8, H CA 39080, I/A 1 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-11
Información de SEBA BERNAL JOSE CANDIDO
Mostramos los datos de SEBA BERNAL JOSE CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBA BERNAL JOSE CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos