SEARLE VELASCO DIEGO
Informe ejecutivo de SEARLE VELASCO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEARLE VELASCO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ESTUDIOS DE INNOVACION 1991 SL | Apoderado | 11/04/2024 | |
CORPORACION ESPECIALIZADA EN INNOVACION SL | Apoderado | 12/12/2023 | |
ESKOOL ESTUDIO CREATIVO SL | Apoderado Solidario | 05/12/2023 | |
CORPORACION ESPECIALIZADA EN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 01/09/2022 | |
ESKOOL ESTUDIO CREATIVO SL | Apoderado | 31/08/2022 | |
CORPORACION ESPECIALIZADA EN INNOVACION SL | Apoderado | 06/05/2022 | |
ESKOOL ESTUDIO CREATIVO SL | Apoderado | 28/03/2017 | |
MASTER CLASS SL | Administrador Solidario | 23/08/2012 |
VINCULACIONES DE SEARLE VELASCO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEARLE VELASCO DIEGO
Apoderado
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46622 , F 135, S 8, H M 818476, I/A 4 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Administrador Unico
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46622 , F 134, S 8, H M 818476, I/A 3 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Administrador Unico
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46622 , F 133, S 8, H M 818476, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Apoderado
- Floc'h Arthur
- Hamdane Hanane
- Margarit Borras Ana Maria
- Mayorgas Sanchez Diana Maria
- Pagenot Valentine
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42596 , F 141, S 8, H M 753488, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: ESKOOL ESTUDIO CREATIVO SL
Apoderado Solidario
- Floc'h Arthur
- Hamdane Hanane
- Margarit Borras Ana Maria
- Mayorgas Sanchez Diana Maria
- Pagenot Valentine
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35406 , F 55, S 8, H M 636439, I/A 9 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Apoderado Solidario
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42596 , F 138, S 8, H M 753488, I/A 4 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: ESKOOL ESTUDIO CREATIVO SL
Apoderado
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35406 , F 52, S 8, H M 636439, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Apoderado
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42596 , F 137, S 8, H M 753488, I/A 2 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: ESKOOL ESTUDIO CREATIVO SL
Apoderado
- Searle Velasco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35406 , F 50, S 8, H M 636439, I/A 2 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Empresa: MASTER CLASS SL
Administrador Solidario
- Searle Velasco Diego
- Velasco Reyes Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30173 , F 127, S 8, H M 543122, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-28
Información de SEARLE VELASCO DIEGO
Mostramos los datos de SEARLE VELASCO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEARLE VELASCO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos