SEARA VILA MANUEL
Informe ejecutivo de SEARA VILA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEARA VILA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES TABOADELA SL | Apoderado | 30/03/2012 | 02/05/2024 |
HORMIGONES TABOADELA SL | Presidente | 09/02/2015 | |
HORMIGONES TABOADELA SL | Consejero | 09/02/2015 | |
HORMIGONES DEL DEVA SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2012 | 21/03/2014 |
BETONLOURO SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2011 | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE SEARA VILA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEARA VILA MANUEL
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Apoderado
- Seara Quintas Ruben
- Seara Vila Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901 , F 79, S 8, H OR 712, I/A 26 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-32
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Seara Quintas Jesus Felix
- Seara Quintas Ruben
- Seara Vila Manuel
Presidente
- Seara Vila Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 11, S 8, H OR 712, I/A 21 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-32
Empresa: HORMIGONES DEL DEVA SL
Administrador Mancomunado
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Vila Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3097, L 3097, F 154, S 8, H PO 37857, I/A A (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-36
Empresa: HORMIGONES TABOADELA SL
Apoderado
- Seara Vila Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 9, S 8, H OR 712, I/A 17 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-32
Empresa: HORMIGONES DEL DEVA SL
Administrador Mancomunado
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Vila Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3097, L 3097, F 153, S 8, H PO 37857, I/A 3 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-36
Empresa: BETONLOURO SL
Administrador Mancomunado
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Quintas Jesus Felix
- Seara Vila Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713, L 3713, F 171, S 8, H PO 51384, I/A 2 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-36
Empresa: BETONLOURO SL
Administrador Mancomunado
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Quintas Jesus Felix
- Seara Vila Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713, L 3713, F 170, S 8, H PO 51384, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-36
Información de SEARA VILA MANUEL
Mostramos los datos de SEARA VILA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEARA VILA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos