SCORNIK GERSTEIN FERNANDO
Informe ejecutivo de SCORNIK GERSTEIN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCORNIK GERSTEIN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Apoderado | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE SCORNIK GERSTEIN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCORNIK GERSTEIN FERNANDO
Empresa: LAWROOMSPAIN SL
Administrador Solidario
- Ortega Felix Saturia Dora
- Scornik Gerstein Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 204, S 8, H GC 45477, I/A 6 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-35
Administrador Solidario
- Scornik Gerstein Fernando
- Zunino Siri Mariano Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 44, S 8, H TF 33721, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Apoderado
- Alonso Luque Javier
- Estevez Salceda Ana Barbara
- Scornik Gerstein Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24380 , F 180, S 8, H M 378111, I/A 15 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Administrador Solidario
- Ortega Felix Saturia Dora
- Scornik Gerstein Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 202, S 8, H GC 45477, I/A 1 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-35
Información de SCORNIK GERSTEIN FERNANDO
Mostramos los datos de SCORNIK GERSTEIN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCORNIK GERSTEIN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos