SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO
Informe ejecutivo de SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 31
Empresas activas: 28
Cargos inactivos: 51
Empresas inactivas: 25
CARGOS DE SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICE ANDUJAR SL | Consejero | 23/07/2024 | |
ENERGIAS DE LA MANCHA ENEMAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
ANCEN SOLAR IV SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2024 | |
PROMOTORES ATARFE 220 KV AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2023 | |
BIOENERGIA SANTAMARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2023 | |
PROMOTORES ATARFE 220 KV AIE | Administrador Mancomunado | 11/12/2023 | |
ENERGIA DE LA LOMA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2023 | |
ENERGIA DE LA LOMA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2022 | |
MAGNON GREEN ENERGY SL | Apoderado | 31/05/2022 | |
BIOENERGIA SANTAMARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO
Empresa: ICE ANDUJAR SL
Consejero
- De La Hera Salazar Eduardo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Schwartz Llobera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828769, I/A 1 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: HUELVA 10 SOLAR SL
Apoderado
- Cea Soriano Angel Luis
- Fernandez Caso Begoña
- Hierro Parra Maria Victoria
- Izaguirre Gamir Carlos
- Lopez Garcia Maria Ines
- Martin-borregon Marquina Maria Paz
- Mora Ramirez Francisco Javier
- Negro Maguregui Guillermo
- Retortillo Perez Carlos
- Rodriguez Prieto Jaime Manuel
- Schwartz Llobera Fernando
- Tamarit Guillen Jaime
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219051, I/A 3 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: ENERGIAS DE LA MANCHA ENEMAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cea Soriano Angel Luis
- De Colmenares Brunet Ignacio
- Fernandez Caso Begoña
- Gomez Navarro Gonzalo
- Hierro Parra Maria Victoria
- Izaguirre Gamir Carlos
- Lopez Garcia Maria Ines
- Martin-borregon Marquina Maria Paz
- Mora Ramirez Francisco Javier
- Negro Maguregui Guillermo
- Retortillo Perez Carlos
- Rodriguez Prieto Jaime Manuel
- Schwartz Llobera Fernando
- Tamarit Guillen Jaime
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 12, S 8, H CR 5814, I/A 67 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-13
Empresa: ANCEN SOLAR IV SL
Administrador Mancomunado
- Schwartz Llobera Fernando
- Schweininger Jorg Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45027 , F 67, S 8, H M 714881, I/A 12 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: ANCEN SOLAR IV SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cea Soriano Angel Luis
- Fernandez Caso Begoña
- Hierro Parra Maria Victoria
- Hierro Parra Maria Victoria
- Izaguirre Gamir Carlos
- Lopez Garcia Maria Ines
- Martin-borregon Marquina Maria Paz
- Mora Ramirez Francisco Javier
- Retortillo Perez Carlos
- Rodriguez Prieto Jaime Manuel
- Schwartz Llobera Fernando
- Tamarit Guillen Jaime
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45027 , F 66, S 8, H M 714881, I/A 10 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: PROMOTORES ATARFE 220 KV AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez De Toledo Valdes Ignacio
- Garcia Rodriguez Jose Benito
- IBEXIA COX ENERGY DEVELOPMENT SL
- Schwartz Llobera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46039 , F 167, S 8, H M 808989, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: BIOENERGIA SANTAMARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cea Soriano Angel Luis
- Colmenares Brunet Ignacio
- Fernandez Caso Begoña
- Gomez Navarro Gonzalo
- Hierro Parra Maria Victoria
- Hierro Parra Maria Victoria
- Izaguirre Gamir Carlos
- Lopez Garcia Maria Ines
- Martin-borregon Marquina Maria Paz
- Mora Ramirez Francisco Javier
- Negro Maguregui Guillermo
- Retortillo Perez Carlos
- Rodriguez Prieto Jaime Manuel
- Schwartz Llobera Fernando
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 88, S 8, H CO 16852, I/A 50 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-14
Empresa: PROMOTORES ATARFE 220 KV AIE
Administrador Mancomunado
- Barbudo Sepulveda Enrique
- IBEXIA COX ENERGY DEVELOPMENT SL
- Schwartz Llobera Fernando
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46039 , F 160, S 8, H M 808989, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: NORTE FORESTAL SA
Apoderado
- Aguilo Jubierre Jordi
- Aguilo Jubierre Jordi
- Arias Soriano Juan Luis
- Arregui Abendibar Javier
- Arregui Abendibar Javier
- Avello De La Peña Alfredo
- Avello De La Peña Alfredo
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Carbajales Pernas Felix
- Casal Lago Antonio
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Cerezo Rodriguez Sedano Reyes
- Cerezo Rodriguez Sedano Reyes
- Cogolludo Agustin Miguel Angel
- Cortina Acuña Josep
- De La Mora Piñeyro Silvia
- Diaz Martinez Ramon
- Dominguez Lopez Alberto
- Eza Bernaola Alvaro
- Eza Bernaola Alvaro
- Fernandez Carro Oscar
- Gaia Paulo Sergio
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Gonzalez-palacios Carbajo Fernando
- Gonzalez-palacios Carbajo Fernando
- Graeser Cesar-augusto
- Hierro Parra Maria Victoria
- Hierro Parra Maria Vitoria
- Iraegui Billelabeitia Jon
- Lopez Garcia Maria Ines
- Lozano Astorgano Beatriz
- Martin-borregon Marquina Maria Paz
- Martinez Martin Luis Carlos
- Matute Rubio Carlos
- Moiron Garcia Jesus
- Mora Ramirez Francisco Javier
- Moreira Rivera Iñigo
- Mosquera Lopez-leyton Angel Jose
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Bande Jorge
- Perez Parga Jose Maria
- Retortillo Perez Carlos
- Rodriguez Prieto Jaime Manuel
- Rubiño Hernandez Francisco
- Rueda Perez Gloria-almudena
- Ruiz Fernandez Federico
- Sanchez Hernando Luis Javier
- Schwartz Llobera Fernando
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Tamarit Guillen Jaime
- Torroba Maestroni Felipe
- Torroba Maestroni Felipe
- Tubio Baliño Jose Manuel
- Valdes Pombo Alberto
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zynger Luis Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36850 , F 116, S 8, H M 579894, I/A 16 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: SILVASUR AGROFORESTAL SA
Apoderado
- Aguilo Jubierre Jordi
- Arias Soriano Juan Luis
- Arregui Abendibar Javier
- Arregui Abendibar Javier
- Avello De La Peña Alfredo
- Avello De La Peña Alfredo
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Carbajales Pernas Felix
- Casal Lago Antonio
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Cerezo Rodriguez Sedano Reyes
- Cerezo Rodriguez Sedano Reyes
- Cogolludo Agustin Miguel Angel
- Cortina Acuña Josep
- De La Mora Piñeyro Silvia
- Diaz Martinez Ramon
- Dominguez Lopez Alberto
- Eza Bernaola Alvaro
- Eza Bernaola Alvaro
- Fernandez Carro Oscar
- Gaia Paulo Sergio
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Gonzalez-palacios Carbajo Fernando
- Gonzalez-palacios Carbajo Fernando
- Hierro Parra Maria Victoria
- Hierro Parra Maria Vitoria
- Iraegui Billelabeitia Jon
- Lopez Garcia Maria Ines
- Lozano Astorgano Beatriz
- Martin-borregon Marquina Maria Paz
- Martinez Martin Luis Carlos
- Matute Rubio Carlos
- Moiron Garcia Jesus
- Mora Ramirez Francisco Javier
- Moreira Rivera Iñigo
- Mosquera Lopez-leyton Angel Jose
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Bande Jorge
- Perez Parga Jose Maria
- Retortillo Perez Carlos
- Rodriguez Prieto Jaime Manuel
- Rubiño Hernandez Francisco
- Rueda Perez Gloria-almudena
- Ruiz Fernandez Federico
- Sanchez Hernando Luis Javier
- Schwartz Llobera Fernando
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Tamarit Guillen Jaime
- Torroba Maestroni Felipe
- Tubio Baliño Jose Manuel
- Valdes Pombo Alberto
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zynger Luis Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38227 , F 187, S 8, H M 578033, I/A 21 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
VER MAS ACTOS
Información de SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO
Mostramos los datos de SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos