SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL
Informe ejecutivo de SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENSAJE XXI SA | Administrador Unico | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL
Empresa: MENSAJE XXI SA
Administrador Unico
- Schwartz Calero Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 13, S 8, H M 35701, I/A 15 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: MENSAJE XXI SA
Administrador Unico
- Schwartz Calero Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 13, S 8, H M 35701, I/A 14 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Empresa: MENSAJE XXI SA
Administrador Unico
- Schwartz Calero Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 13, S 8, H M 35701, I/A 13 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Empresa: MENSAJE XXI SA
Administrador Unico
- Schwartz Calero Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 12, S 8, H M 35701, I/A 12 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Información de SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL
Mostramos los datos de SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHWARTZ CALERO CARLOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos