SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS
Informe ejecutivo de SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENICASIM GOURMET SL | Administrador Unico | 10/01/2020 |
VINCULACIONES DE SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS
Empresa: COSTA DE CASTELLON SL
Administrador Unico
- Schumann Ligia Maria Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036 , F 140, S 8, H PM 88250, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-07
Empresa: COSTA DE CASTELLON SL
Administrador Unico
- Schumann Ligia Maria Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2844 , F 134, S 8, H PM 88250, I/A 1 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-07
Empresa: COSTA DE CASTELLON SL
Socio Único
- Schumann Ligia Maria Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2844 , F 134, S 8, H PM 88250, I/A 1 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-07
Empresa: BENICASIM GOURMET SL
Administrador Unico
- Schumann Ligia Maria Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2841 , F 42, S 8, H PM 88065, I/A 1 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-07
Información de SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS
Mostramos los datos de SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHUMANN LIGIA MARIA SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos